Hanes ariannol SOHAM AND DISTRICT SPORTS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 285967
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £220.60k £162.48k £195.19k £234.83k £427.94k
Cyfanswm gwariant £225.64k £139.85k £192.33k £228.41k £436.84k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £23.52k £93.72k £20.39k £33.17k £185.29k