SOHAM AND DISTRICT SPORTS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing sport for the local community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £185,289 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
8 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 23 Rhagfyr 1982: Cofrestrwyd
- ROSS PEERS SPORTS CENTRE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUL EDWIN DAY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Geoff Fisher | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|||||
Phillip Lane | Ymddiriedolwr | 01 October 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £220.60k | £162.48k | £195.19k | £234.83k | £427.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £225.64k | £139.85k | £192.33k | £228.41k | £436.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £23.52k | £93.72k | £20.39k | £33.17k | £185.29k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 29 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 25 Mehefin 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 25 Mehefin 2024 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 09 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 29 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 04 Mai 2022 | 4 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 12 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 06 Mai 2021 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 17 Mai 2021 | 17 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 4TH NOVEMBER 1982
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION, PHYSICAL EDUCATION OR OTHER LEISURE-TIME ACTIVITIES IN OR IN CONNECTION WITH SOHAM AND THE SURROUNDING DISTRICT, SUCH FACILITIES TO BE AVAILABLE TO THE PUBLIC AT LARGE, SAVE THAT SPECIAL FACILITIES MAY BE PROVIDED FOR PERSONS WHO BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE INFIRMITY OR DISABLEMENT, POVERTY OR SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES MAY HAVE NEED OF SUCH SPECIAL FACILITIES ALL SUCH FACILITIES WHETHER FOR THE PUBLIC AT LARGE OR FOR ANY OR ALL OF THE ABOVE-MENTIONED SPECIAL CLASSES TO BE PROVIDED IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE SO AS TO IMPROVE THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NO DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ROSS PEERS SPORTS CENTRE
COLLEGE CLOSE
SOHAM
ELY
CB7 5HP
- Ffôn:
- 01353722662
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window