BRITISH HUMANIST ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The British Humanist Association (Humanists UK) promotes Humanism and supports and represents people who seek to live good lives without religious or superstitious beliefs. Humanists UK provides educational resources on Humanism and humanist funerals and other ceremonies, and campaigns against religious privilege and discrimination on grounds of religion or belief.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£3,379,251
Roddion a chymynroddion | £1.88m | |
Weithgareddau elusennol | £1.47m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £28.01k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,180,895
Codi arian | £222.65k | |
Weithgareddau elusennol | £2.96m | |
Arall | £0 |
£61,561 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £222.65k | |
Gwariant elusennol | £2.96m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £198.36k |
Codi arian a Arall Gwariant | £222.65k | |
Gwariant elusennol | £2.96m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £259.92k |
Pobl

39 Gweithwyr
15 Ymddiriedolwyr
322 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 6 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gerner
- Gogledd Iwerddon
- Jersey
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1041361 SOUTH LONDON HUMANISTS
- 17 Ionawr 1983: Cofrestrwyd
- HUMANISTS UK (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neil Grant Hawkins | Cadeirydd | 09 July 2022 |
|
|||||||
Professor Clive Coen | Ymddiriedolwr | 31 January 2025 |
|
|
||||||
Tamar Ghosh | Ymddiriedolwr | 16 June 2024 |
|
|
||||||
Amy Walden | Ymddiriedolwr | 16 June 2024 |
|
|
||||||
Roland Arthur Davis | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||
Dr John Olusegun Adenitire | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||
Kate West | Ymddiriedolwr | 11 June 2023 |
|
|
||||||
Andrew Russell | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||||
Professor Simon Walker-Samuel | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||||
Charley Jarrett | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|||||||
David Iain Deboys | Ymddiriedolwr | 11 July 2020 |
|
|
||||||
Neil McKain | Ymddiriedolwr | 11 July 2020 |
|
|
||||||
Ruth Anne KAUFMAN OBE | Ymddiriedolwr | 23 June 2019 |
|
|||||||
Emma Shepherd | Ymddiriedolwr | 23 June 2019 |
|
|
||||||
Ann O'Connell | Ymddiriedolwr | 25 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.67m | £3.20m | £2.69m | £2.61m | £3.38m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.64m | £2.21m | £2.32m | £2.69m | £3.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.32k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.40m | £1.99m | £1.37m | £1.30m | £1.88m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £14.89k | £240 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.25m | £1.21m | £1.30m | £1.30m | £1.47m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.31k | £2.41k | £8.54k | £8.43k | £28.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £14.32k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £602.87k | £893.95k | £542.99k | £302.69k | £810.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.44m | £2.03m | £2.14m | £2.48m | £2.96m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £195.13k | £173.56k | £183.02k | £217.07k | £222.65k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.05k | £11.13k | £10.27k | £13.33k | £12.78k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.13k | £2.24k | £3.27k | £3.89k | £3.81k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £31.22k | £19.57k | £8.90k | £1.81k | £6.77k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £725.36k | £1.65m | £2.07m | £2.02m | £2.10m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.09m | £1.10m | £1.05m | £990.13k | £1.23m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £178.32k | £104.63k | £83.75k | £103.81k | £173.27k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 03 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 16 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14/03/1928 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/10/1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/07/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/07/2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/07/2012 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 10/12/2012 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08 JUL 2017
Gwrthrychau elusennol
4.1.1. THE ADVANCEMENT OF HUMANISM, NAMELY A NON-RELIGIOUS ETHICAL LIFESTANCE THE ESSENTIAL ELEMENTS OF WHICH ARE A COMMITMENT TO HUMAN WELLBEING AND A RELIANCE ON REASON, EXPERIENCE AND A NATURALISTIC VIEW OF THE WORLD; 4.1.2. THE ADVANCEMENT OF EDUCATION AND IN PARTICULAR THE STUDY OF AND THE DISSEMINATION OF KNOWLEDGE ABOUT HUMANISM AND ABOUT THE ARTS AND SCIENCE AS THEY RELATE TO HUMANISM; 4.1.3. THE PROMOTION OF EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION AND THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AS DEFINED IN INTERNATIONAL INSTRUMENTS TO WHICH THE UNITED KINGDOM IS PARTY, IN EACH CASE IN PARTICULAR AS RELATES TO RELIGION AND BELIEF; 4.1.4. THE PROMOTION OF UNDERSTANDING BETWEEN PEOPLE HOLDING RELIGIOUS AND NON-RELIGIOUS BELIEFS SO AS TO ADVANCE HARMONIOUS COOPERATION IN SOCIETY. 4.2. TO DO ALL SUCH OTHER LAWFUL THINGS AS ARE CONDUCIVE OR INCIDENTAL TO FURTHERING OR ADVANCING ANY OF THE ABOVE-MENTIONED OBJECTS
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
HUMANISTS UK
39 MORELAND STREET
LONDON
EC1V 8BB
- Ffôn:
- 02073243066
- E-bost:
- andrew@humanism.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window