Hanes ariannol EVERY HOME FOR CHRIST

Rhif yr elusen: 286042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £154.43k £56.49k £73.22k £55.81k £100.03k
Cyfanswm gwariant £93.77k £145.67k £83.71k £84.15k £70.56k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £303 N/A N/A N/A