ymddiriedolwyr OXFORD INSTITUTE FOR ENERGY STUDIES
Rhif yr elusen: 286084
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamal Al Loughani | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Mikael Ivar Toll | Ymddiriedolwr | 21 February 2023 |
|
|
||||
Khalid AlRuwaigh | Ymddiriedolwr | 14 October 2022 |
|
|
||||
Tatsuya Terazawa | Ymddiriedolwr | 08 September 2021 |
|
|
||||
Philippe Francois Mathieu | Ymddiriedolwr | 25 November 2019 |
|
|
||||
Dr ANWAR ALI AL-MUDHAF | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PRINCE ABDULAZIZ BIN SALMAN AL SAUD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LAURENCE WHITEHEAD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dr ABDULLAH AL-KUWAIZ | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR ROGER GOODMAN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr CHRISTOPHER SCOTT ADAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.