KALLAR LODGE AMENITY FUND TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
PROVIDED ADDITIONAL FUNDS FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AT KALLAR AND FEWS LODGE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Cyllid Arall
- Barking And Dagenham
- Essex
Llywodraethu
- 14 Ionawr 1983: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 22 Hydref 2013: Re-registered
- 09 Medi 2017: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- BROCKELBANK LODGE AMENITY FUND TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £85 | £345 | £348 | £338 | £149 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £2.38k | £35.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 23 Gorffennaf 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 23 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 18TH NOVEMBER 1982 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 31ST MARCH 2009
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE AGED RESIDENTS OF KALLAR LODGE BY THE PROVISION OF FACILITIES NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LONDON BOROUGH OF BARKING AND DAGENHAM IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE THE RESIDENTS AND GENERALLY TO SUPPORT THE CHARITABLE WORK OF KALLAR LODGE FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS BY SUCH MEANS AS ARE CHARITABLE AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF BARKING AND DAGENHAM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window