Ymddiriedolwyr JOINT COLLEGES NURSERY (CAMBRIDGE) LIMITED

Rhif yr elusen: 286096
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Katherine Joy Inns Cadeirydd 18 July 2023
Dim ar gofnod
Julia Catherine Lomer Ymddiriedolwr 03 March 2025
Dim ar gofnod
Yun Wang Ymddiriedolwr 19 November 2024
Dim ar gofnod
Bethany Hannah Grace Webb Ymddiriedolwr 22 October 2024
Dim ar gofnod
Lorenza Toffolon Ymddiriedolwr 21 March 2022
Dim ar gofnod