CAMBRIDGE RAPE CRISIS CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Cambridge Rape Crisis Centre is a specialist sexual violence organisation providing dedicated support services to survivors of rape, sexual abuse and sexual violence in Cambridgeshire. We provide a free and confidential helpline, email support, face to face counselling, group work, training and an Independent Sexual Violence Advocate service.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £57,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
Llywodraethu
- 08 Ebrill 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1179871 CAMBRIDGE RAPE CRISIS CENTRE
- 05 Mai 1983: Cofrestrwyd
- 08 Ebrill 2021: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- CRCC (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £174.84k | £256.47k | £330.24k | £527.29k | £450.47k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.36k | £241.84k | £340.41k | £296.52k | £404.36k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £146.88k | £166.28k | £280.83k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £157.08k | £66.95k | £124.90k | £94.90k | £57.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £12.04k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £39.71k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £475.44k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £104 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £279.36k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £17.16k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £2.91k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 28 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2018 | 31 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | 06 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | 06 Ionawr 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14/08/1982 AS AMENDED ON 07/05/1983 AS AMENDED ON 02/08/2011
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SICKNESS AND DISTRESS OF WOMEN WHO HAVE SUFFERED SEXUAL ASSAULT, AND SUPPORT THEIR FAMILIES AND FRIENDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window