ymddiriedolwyr BASILDON NATURAL HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 286117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR C HUMPHREY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alison Matthews | Ymddiriedolwr | 28 February 2024 |
|
|
||||
Carolyn Acton | Ymddiriedolwr | 26 July 2023 |
|
|
||||
Jean Brand | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
William Brand | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Kay Helen Fuller | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
Jonathan Fuller | Ymddiriedolwr | 09 May 2018 |
|
|
||||
Michael Timothy Acton | Ymddiriedolwr | 09 May 2017 |
|
|
||||
MR P FURZE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.