THE WESTBURY WILD LIFE PARK FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Providing a sanctuary for the maintenance, preservation and breeding of wild birds, animals, plants, insects or other wild life. Managing and restoring the parks natural and architectural features to facilitate conservation projects, educational activities and recreation.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
40 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN PETER ASHBY | Cadeirydd |
|
|
|||||
Peter Ashby | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
||||
Jonathan Ashby | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
||||
Robyn Silwal | Ymddiriedolwr | 16 May 2020 |
|
|
||||
SUZAN MARGARET ASHBY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JACQUELINE MARY BLYTH YOUNG | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD JAMES ROGERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2020 | 31/01/2021 | 31/01/2022 | 31/01/2023 | 31/01/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.65k | £9.93k | £23.29k | £24.82k | £57.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.61k | £6.92k | £22.04k | £27.88k | £60.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2024 | 29 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2023 | 18 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | 14 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 23 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 11TH JUNE 1982
Gwrthrychau elusennol
FOR ANY PURPOSE OR PURPOSES RECOGNISED BY THE LAW OF ENGLAND AS CHARITABLE AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME SELECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Westbury Wildlife Park Foundation
Trym Road
BRISTOL
BRISTOL
BS9 3ET
- Ffôn:
- 07791444253
- E-bost:
- INFO@WWPF.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window