Ymddiriedolwyr FRIENDS OF DANESBURY AND QUEEN VICTORIA MEMORIAL HOSPITAL
Rhif yr elusen: 286165

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marian Hawes | Cadeirydd | 25 March 2014 |
|
|
||||
Jill Conium | Ymddiriedolwr | 07 September 2022 |
|
|
||||
Jennifer Fowler | Ymddiriedolwr | 06 November 2021 |
|
|
||||
Deborah Lee Oldham | Ymddiriedolwr | 17 May 2021 |
|
|
||||
Gregory Ainscough | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
Anthony Stowe | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
JOY WEARING | Ymddiriedolwr | 28 February 2012 |
|
|
||||
SIMON CHARLES WHITWORTH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JULIA PAULINE OLIVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.