Hanes ariannol THE LONDON INTERNATIONAL FESTIVAL OF THEATRE LIMITED

Rhif yr elusen: 286169
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £555.31k £613.74k £672.48k £750.87k £643.08k
Cyfanswm gwariant £502.16k £522.87k £583.39k £833.47k £718.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £6.00k £7.00k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £351.11k £472.42k £520.98k £497.41k £539.77k
Incwm o roddion a chymynroddion £338.03k £478.84k £517.27k £488.75k £487.23k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £201.32k £131.19k £161.20k £233.19k £139.24k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £6 £15 £290 £2.61k
Incwm - Arall £15.97k £3.71k £0 £28.65k £14.00k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £429.66k £452.68k £495.12k £747.24k £613.75k
Gwariant - Ar godi arian £71.85k £70.20k £88.27k £86.23k £104.82k
Gwariant - Llywodraethu £24.80k £6.89k £20.53k £10.23k £11.15k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £644 £0 £0 £0 £0