Dogfen lywodraethu THE BRITISH TOXICOLOGY SOCIETY
Rhif yr elusen: 286197
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9TH NOVEMBER 1982 AMENDED 11TH APRIL 1985, 26TH MARCH 1987 AND 24TH MARCH 1988 as amended on 16 Apr 2018 as amended on 20 Apr 2020 as amended on 20 Apr 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION AND ADVANCEMENT FOR THE PUBLIC BENEFIT OF EDUCATION IN THE SCIENCE OF TOXICOLOGY.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.