Hanes ariannol LEUKA
Rhif yr elusen: 286231
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £854.57k | £201.39k | £1.07m | £1.59m | £971.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £380.17k | £382.37k | £826.36k | £1.04m | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £284.56k | N/A | £72.08k | £741.34k | £190.68k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £447.54k | N/A | £933.88k | £785.40k | £704.11k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £122.46k | N/A | £62.88k | £64.24k | £76.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £374.56k | N/A | £558.37k | £697.75k | £855.79k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.64k | N/A | £4.53k | £5.60k | £16.16k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | £556.96k | £639.38k | £812.96k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | £4.70k | £10.35k | £10.03k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.