THE SURREY LAWN TENNIS ASSOCIATION JUNIOR TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sport and education for young people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Kingston Upon Thames
- Lambeth
- Merton
- Richmond Upon Thames
- Surrey
- Sutton
Llywodraethu
- 23 Mai 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEREK PAUL HOWORTH FCA | Cadeirydd | 09 December 1996 |
|
|||||
ALYSON FOX | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
peter bradshaw | Ymddiriedolwr | 04 February 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £61.42k | £25.04k | £55.43k | £60.57k | £162.73k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.40k | £15.10k | £28.29k | £33.08k | £33.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 21 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 24 Medi 2023 | 56 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 24 Medi 2023 | 56 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 17 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 29 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 29 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 02 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF TRUST DATED 11TH JANUARY 1983
Gwrthrychau elusennol
FURTHERANCE OF EDUCATION IN SHCOOLS AND UNIVERSITIES IN ANY PART OF THE UNITED KINGDOM AND OF ENCCOURAGING AND FACILITING THE PLAYING OF LAWN TENNIS OR OTHER GAMES AND SPORTSS AT SUCH SCHOOLS AND UNIVERSITIES.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Surrey Tennis
Grapes House
79A High Street
ESHER
Surrey
KT10 9QA
- Ffôn:
- 07971141316
- E-bost:
- derek.howorth@lta.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window