Hanes ariannol HALO (HANDICAPPED ACTIVITIES AND LEISURE ORGANISATION)
Rhif yr elusen: 286445
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (109 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.15k | £5.73k | £311 | £397 | £13.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.11k | £7.85k | £3.97k | £4.17k | £4.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.