THE SHELL-MEX AND B P PENSIONERS BENEVOLENCE ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the Association is the relief of poverty among persons who are, or were, pensioners of the Shell-Mex and BP Group Contributory Pension Fund and the dependants of such persons.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2013
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gogledd Iwerddon
- Ynys Manaw
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Rhagfyr 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 262049 THE SHELL PENSIONERS BENEVOLENT ASSOCIATION
- 09 Mawrth 1983: Cofrestrwyd
- 18 Rhagfyr 2014: Tynnwyd (WEDI UNO)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £235.67k | £18.90k | £95.99k | £22.70k | £27.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.91k | £81.57k | £71.19k | £74.14k | £70.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | 07 Hydref 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | 08 Hydref 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 15 Hydref 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 11 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | 11 Medi 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 03 Awst 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 10TH FEBRUARY 1983
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE ASSOCITION IS THE RELIEF OF POVERTY AMONG PERSONS WHO ARE OR WERE PENSIONERS OF THE SHELL-MEX AND B.P. GROUP CONTRIBUTORY PENSION FUND AND THE DEPENDENTS OF SUCH PERSONS.
Maes buddion
UNDEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window