Hanes ariannol THE FRIENDS OF TWINEHAM SCHOOL

Rhif yr elusen: 286563
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 291 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2018 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022
Cyfanswm Incwm Gros £8.11k £7.39k £5.48k £2.24k £6.22k
Cyfanswm gwariant £7.02k £15.19k £2.88k £4.09k £6.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A