Hanes ariannol BRITISH MOTOR INDUSTRY HERITAGE TRUST
Rhif yr elusen: 286575
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.68m | £5.38m | £2.69m | £3.19m | £4.16m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.28m | £5.62m | £3.96m | £4.40m | £5.21m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £789.38k | £910.21k | £223.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £769.99k | £1.09m | £1.13m | £1.26m | £898.33k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.28m | £3.59m | £989.52k | £1.15m | £2.32m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £521.02k | £595.74k | £277.68k | £500.23k | £697.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.07k | £6.49k | £1.29k | £313 | £3.91k | |
|
Incwm - Arall | £98.79k | £97.10k | £294.50k | £268.36k | £243.89k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.49m | £2.97m | £2.22m | £2.80m | £2.91m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.79m | £2.64m | £1.74m | £1.60m | £2.30m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £58.64k | £0 | £71.00k | £66.94k | £17.05k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.