LAWN (SWINDON) COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We promote the social welfare of all those living within our area of benefit. We manage Lawn Community Centre to further this aim. We endeavour to run it in an efficient way as cost effectively as possible. We organise social events in Lawn Community Centre and promote activities elsewhere in the neighbourhood. We support local groups when appropriate.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
46 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Swindon
Llywodraethu
- 28 Mawrth 1983: Cofrestrwyd
- LAWN COMMUNITY ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Clayton | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Jessica Wheeler | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|||||
Philippa Sundquist | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Geoffrey Gordon Fletcher | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
John Puttock | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Ray Harper | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Susan Saunders | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
Alan Parker | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|
||||
KRIS JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE WOODWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA GUYATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN PARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY FRANCES FISHLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £49.07k | £24.37k | £26.76k | £28.09k | £37.70k | |
|
Cyfanswm gwariant | £48.76k | £28.14k | £24.48k | £21.52k | £29.58k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250 | £11.33k | £16.38k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 14 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2023
(Mae'r cyfrifon |
14 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 28 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 11 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 19 Ebrill 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 3RD NOVEMBER 1981 AS AMENDED 28 SEPTEMBER 1996, AND AMENDED 31 MARCH 2004 AS AMENDED ON 28 MAR 2018
Gwrthrychau elusennol
(A) TO FURTHER THE BENEFIT IF THE RESIDENTS OF THE LAWN AND ITS NEIGHBOURHOOD (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT"), SUCH DEFINITION HAVING BEEN ESTABLISHED IN EARLIER CONSTITUTIONS BUT VARIABLE AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES IN KEEPING WITH THE STRUCTURAL OR CULTURAL DEVELOPMENT OF THE LOCAL AREA. (B) TO PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION AND LEISURE AND TO ADVANCE EDUCATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, IN COMMON EFFORT WITH THE SAID RESIDENTS AND THE LOCAL AUTHORITIES, VOLUNTARY AND OTHER ORGANISATION; (C) TO PROMOTE SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS MAY FROM TIME TO TIME BE DETERMINED BY THE TRUSTEES; (D) TO MAINTAIN AND MANAGE THE LAWN COMMUNITY CENTRE (HEREINAFTER CALLED "THE CENTRE") IN FURTHERANCE OF THESES OBJECTS, HAVING OBTAINED A FORTY-YEAR LEASE FROM SWINDON BOROUGH COUNCIL IN 2014.
Maes buddion
LAWN AND ITS NEIGHBOURHOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LAWN COMMUNITY CENTRE
GUILDFORD AVENUE
SWINDON
SN3 1JL
- Ffôn:
- 01793651806
- E-bost:
- secretarylawnca@googlemail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window