ymddiriedolwyr LAWN (SWINDON) COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 286601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alan Clayton | Ymddiriedolwr | 28 June 2023 |
|
|
||||
Jessica Wheeler | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|||||
Philippa Sundquist | Ymddiriedolwr | 29 April 2023 |
|
|
||||
Geoffrey Gordon Fletcher | Ymddiriedolwr | 30 April 2022 |
|
|
||||
John Puttock | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Ray Harper | Ymddiriedolwr | 27 April 2022 |
|
|
||||
Susan Saunders | Ymddiriedolwr | 28 March 2018 |
|
|
||||
Alan Parker | Ymddiriedolwr | 24 July 2017 |
|
|
||||
KRIS JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CHRISTINE WOODWARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SHEILA GUYATT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN PARKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARY FRANCES FISHLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.