Calibre Audio

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Calibre Audio brings the pleasure of reading to enrich the life quality and opportunities for people of all age groups with any print disability by providing access to audio books and content, and to raise awareness of related issues affecting such people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£1,431,109
Roddion a chymynroddion | £1.29m | |
Weithgareddau elusennol | £122.38k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £327 | |
Buddsoddiadau | £4.46k | |
Arall | £15.00k |
Cyfanswm gwariant:
£1,287,480
Codi arian | £218.39k | |
Weithgareddau elusennol | £1.07m | |
Arall | £0 |
-£180 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £218.39k | |
Gwariant elusennol | £1.07m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £143.63k |
Pobl

27 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
100 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£80k i £90k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 18 Mawrth 1983: Cofrestrwyd
- CALIBRE (Enw blaenorol)
- CALIBRE AUDIO LIBRARY (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard Nead | Cadeirydd | 21 July 2020 |
|
|
||||
Kyriaki Achillea | Ymddiriedolwr | 19 September 2024 |
|
|
||||
Jack Alexander Rigg | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Dagmara Rochowski | Ymddiriedolwr | 21 September 2023 |
|
|
||||
Miles Edward Stevens-Hoare | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Rebecca Gonyora | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Fraser Hutchinson | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Robert Aldous | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
JOHN JAMES GODBER | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
DAVID STEPHENS | Ymddiriedolwr | 21 June 2011 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £938.24k | £1.25m | £1.33m | £1.33m | £1.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £1.67m | £1.50m | £1.62m | £1.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £817.93k | £1.17m | £1.26m | £1.26m | £1.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £48.49k | £0 | £327 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £69.05k | £49.85k | £0 | £65.67k | £122.38k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £33.88k | £12.76k | £5.09k | £4.93k | £4.46k | |
|
Incwm - Arall | £17.39k | £17.19k | £23.10k | £0 | £15.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £381.06k | £591.42k | £587.69k | £579.17k | £676.20k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.30m | £1.44m | £1.24m | £1.43m | £1.07m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £102.69k | £228.82k | £252.82k | £189.35k | £218.39k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £16.56k | £16.65k | £18.83k | £21.11k | £18.42k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £120 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £51.85k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £46.14k | £30.00k | £83.34k | £89.04k | £88.88k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.17m | £450.76k | £390.94k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £370.42k | £669.08k | £538.77k | £563.64k | £967.92k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £61.79k | £46.75k | £51.94k | £41.69k | £302.36k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 01 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 01 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 11 Ebrill 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 06 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 22 FEB 1983 AS AMENDED 8 AUG 1989 AND 2 JUN 2006, NOW ARTICLES OF ASSOCIATION ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 25 JUNE 2010 AS AMENDED 13 OCT 2010 AND REGISTERED WITH COMPANIES HOUSE 20 OCT 2010 as amended on 27 Apr 2021 as amended on 27 Apr 2021 as amended on 27 Apr 2021 as amended on 27 Apr 2021 as amended on 01 Aug 2023
Gwrthrychau elusennol
The Charity's Objects are to enrich the life quality and opportunities for people of all age groups with a print disability by providing access to audio books and content, and to raise awareness of related issues affecting such people.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
CALIBRE AUDIO
NEW ROAD
WESTON TURVILLE
AYLESBURY
HP22 5XQ
- Ffôn:
- 01296432339
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window