LONDON KALIBARI

Rhif yr elusen: 286688
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

As in the 'classification'. 1. Monday Yoga Class, Spirittual Talk and Luncheon Club. 2. Monthly get-together. 3. Friday Yoga classin the morning and Music class in the evening. 4. Dance class in the afternoon. 5. Other activities as and when organised. 6.Community function celebration

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014

Cyfanswm incwm: £28,921
Cyfanswm gwariant: £16,594

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd. Mae'n gweithio gyda chyfranogwyr masnachol heb gytundeb yn ei le.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Llundain Fwyaf

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Ionawr 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1158269 LONDON KALIBARI
  • 28 Mawrth 1983: Cofrestrwyd
  • 06 Ionawr 2015: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Dim gwybodaeth ar gael
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Dim gwybodaeth ar gael

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £15.24k £5.18k £18.87k £32.90k £28.92k
Cyfanswm gwariant £5.28k £1.02k £11.66k £15.99k £16.59k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2014 31 Gorffennaf 2014 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2014 31 Gorffennaf 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2013 05 Awst 2013 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2013 24 Ionawr 2014 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2012 24 Gorffennaf 2012 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2012 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2011 28 Awst 2011 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2011 Not Required