ymddiriedolwyr NINFIELD VILLAGE MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 286695
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS SAMI GUARD | Cadeirydd | 24 October 2022 |
|
|
||||
KAYE CRITTELL | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Brian Stockton | Ymddiriedolwr | 23 October 2023 |
|
|
||||
Anita Dawes | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Jeffrey Lister | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Fiona Steadman | Ymddiriedolwr | 24 October 2022 |
|
|
||||
Pete Holland | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Robin Goldsmith | Ymddiriedolwr | 13 January 2020 |
|
|
||||
HELEN CUNLIFFE | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|
||||
CAROL ANN HOLLAND | Ymddiriedolwr | 28 November 2011 |
|
|
||||
MRS PAT ELDRIDGE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JENNIFER COLLETT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.