Hanes ariannol SPETISBURY PARISH CHURCH RESTORATION FUND

Rhif yr elusen: 286725
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008
Cyfanswm Incwm Gros £3.13k £2.87k £3.74k £3.15k £4.04k
Cyfanswm gwariant £1.48k £1.65k £1.27k £8.60k £1.34k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A