Dogfen lywodraethu THE MEAPA
Rhif yr elusen: 286732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 31ST MARCH 1983. AMENDED 6TH SEPTEMBER 1993, AMENDED 6TH SEPTEMBER 1995,AMENDED 10TH JANUARY 1996, AMENDED 4TH SEPTEMBER 2000, AMENDED 20TH FEB 2003, AMENDED 29TH MAY 2003. as amended on 22 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
TO ORGANISE OR PROVIDE OR ASSIST IN THE ORGANISATION AND PROVISION OF A FACILITY WHICH WILL ENABLE AND ENCOURAGE PARTICIPATION IN GYMNASTICS, ENSURING THAT DUE ATTENTION IS GIVEN TO THE PHYSICAL EDUCATION AND DEVELOPMENT OF THE PARTICIPANTS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.