Hanes ariannol THE ROYAL PHILATELIC SOCIETY, LONDON
Rhif yr elusen: 286840
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.09m | £995.88k | £1.79m | £826.15k | £961.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £598.60k | £884.39k | £815.99k | £794.33k | £921.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £18.81k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £608.76k | £482.43k | £1.25m | £286.20k | £309.61k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £172.26k | £221.12k | £203.46k | £217.54k | £316.28k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £280.18k | £288.77k | £324.04k | £321.11k | £329.83k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £1.20m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £30.34k | £3.56k | £803 | £144 | £2.22k | |
|
Incwm - Arall | £2.79k | £0 | £10.77k | £1.15k | £4.03k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £23.15k | £0 | £50.00k | £20.62k | £10.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £488.84k | £765.99k | £670.39k | £676.66k | £761.21k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £109.76k | £118.40k | £145.60k | £117.67k | £160.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £4.00k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.