THE ROYAL PHILATELIC SOCIETY, LONDON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of education by promoting, encouraging and contributing to the scientific study and practice of Philately in all its branches for the benefit of the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£832,476
Roddion a chymynroddion | £91.35k | |
Weithgareddau elusennol | £356.39k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £360.49k | |
Buddsoddiadau | £24.24k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£939,464
Codi arian | £228.01k | |
Weithgareddau elusennol | £711.45k | |
Arall | £0 |
£6,315 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £228.01k | |
Gwariant elusennol | £711.45k |
Pobl

7 Gweithwyr
17 Ymddiriedolwyr
250 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 12 Ebrill 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Hallstrom | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Suzanne Jill Rae | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
David Podger | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Nigel Roland Noah Gooch | Ymddiriedolwr | 29 June 2023 |
|
|
||||
Michael Bernard Hoffman | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Simon David Martin-Redman | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
David Gwynne Harries | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|
||||
Daphne Elizabeth McMillan GNSM, LTCL | Ymddiriedolwr | 30 June 2022 |
|
|||||
John Monteagle Stimson | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Alan Gerald Druce | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Huadong Zhang | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
Steven Harrison | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Kim Stuckey | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
John Aitchison | Ymddiriedolwr | 20 June 2019 |
|
|
||||
Simon Richards | Ymddiriedolwr | 28 June 2018 |
|
|||||
Mark William Bailey | Ymddiriedolwr | 25 June 2015 |
|
|
||||
Peter Francis Cockburn | Ymddiriedolwr | 23 March 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £995.88k | £1.79m | £826.15k | £961.96k | £832.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £884.39k | £815.99k | £794.33k | £921.95k | £939.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £18.81k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £482.43k | £1.25m | £286.20k | £309.61k | £91.35k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £221.12k | £203.46k | £217.54k | £316.28k | £360.49k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £288.77k | £324.04k | £321.11k | £329.83k | £356.39k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £1.20m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.56k | £803 | £144 | £2.22k | £24.24k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £10.77k | £1.15k | £4.03k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £50.00k | £20.62k | £10.00k | £22.19k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £765.99k | £670.39k | £676.66k | £761.21k | £711.45k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £118.40k | £145.60k | £117.67k | £160.74k | £228.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £4.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £10.00k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £14.13m | £14.40m | £14.24m | £14.12m | £14.05m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1.59m | £1.47m | £1.65m | £1.51m | £1.52m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.39m | £1.81m | £1.64m | £1.61m | £1.62m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.08m | £1.78m | £1.43m | £1.22m | £769.27k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 01 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Rhagfyr 2021
(Mae'r cyfrifon |
27 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 17 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17/03/1983 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/06/1996 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/06/2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/06/2012
Gwrthrychau elusennol
"THE ADVANCEMENT OF EDUCATION BY PROMOTING, ENCOURAGING, AND CONTRIBUTING TO THE SCIENTIFIC STUDY AND PRACTICE OF PHILATELY IN ALL ITS BRANCHES FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC".
Maes buddion
UNDEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
15 Abchurch Lane
London
EC4N 7BW
- Ffôn:
- 020 7935 7332
- E-bost:
- secretary@rpsl.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window