ymddiriedolwyr OLD TOWN YOUTH CLUB
Rhif yr elusen: 286889
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAN GEORGE HOMES | Cadeirydd |
|
|
|||||
RONALD FRANCIS ANTHONY LEOW | Ymddiriedolwr | 17 October 2022 |
|
|
||||
VERONICA ANGLIN | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
ANDREW KEITH PATTEN | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Karen Barnes | Ymddiriedolwr | 25 May 2016 |
|
|
||||
David Curtis Lawrence | Ymddiriedolwr | 25 February 2015 |
|
|
||||
Paul Songer | Ymddiriedolwr | 27 January 2015 |
|
|
||||
HELEN DAWN JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
STANLEY KENNETH FOWLER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR RAY EDWARDS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.