Hanes ariannol JEWISH LADS' AND GIRLS' BRIGADE

Rhif yr elusen: 286950
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.68m £1.01m £1.36m £1.58m £1.96m
Cyfanswm gwariant £1.83m £1.06m £1.26m £1.58m £1.83m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £330.98k N/A £166.99k £476.29k
Incwm o roddion a chymynroddion £1.08m £787.56k £1.05m £1.09m £1.16m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £599.02k £108.67k £279.44k £488.30k £773.55k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £504 £152 £52 £1.43k £6.01k
Incwm - Arall £0 £114.35k £28.11k £0 £15.50k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £1.79m £1.02m £1.21m £1.51m £1.79m
Gwariant - Ar godi arian £44.98k £47.23k £51.90k £66.50k £35.76k
Gwariant - Llywodraethu £34.21k £27.09k £28.20k £33.19k £44.47k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0