THE CHURCH OF ENGLAND CLERGY STIPEND TRUST

Rhif yr elusen: 287022
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The augmentation of the stipends of parsons, vicars, curates and ministers officiating in the churches and chapels of the Church of England, the relief of poverty among the clergy and the advancement of religion in accordance with the faith and doctrine of the Church of England (see Trustees' Report in annual Trust Accounts for further details).

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £87,111
Cyfanswm gwariant: £142,111

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Mai 1983: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Nigel Peter Geoffrey Salisbury Ymddiriedolwr 09 November 2021
Dim ar gofnod
PREBENDARY DAVID HOULDING SSC Ymddiriedolwr 08 November 2017
Dim ar gofnod
The Venerable Luke Jonathan Miller MA Ymddiriedolwr 08 November 2017
THE LONDON DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Derbyniwyd: Ar amser
THE LONDON DIOCESAN FUND
Derbyniwyd: Ar amser
BISHOP OF LONDON'S FUND
Derbyniwyd: Ar amser
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST ANDREW BY THE WARDROBE, LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE CASTLE BAYNARD EDUCATIONAL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
ALDERMAN SAMUEL WILSON FUND
Derbyniwyd: Ar amser
STATIONERS' HALL CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
The Reverend Dr George Richards Charity for Poor Clergy
Derbyniwyd: Ar amser
THE ARCHBISHOPS' COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Holroyd Ymddiriedolwr 08 November 2017
PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER AND ST PAUL, LINGFIELD
Derbyniwyd: Ar amser
JONATHAN CHARLES GOSSELIN TROWER Ymddiriedolwr 05 February 2009
THE BAESH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
ESSEX & HERTS AIR AMBULANCE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £85.65k £71.31k £78.45k £91.90k £87.11k
Cyfanswm gwariant £133.63k £136.07k £148.80k £160.93k £142.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 18 Tachwedd 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 08 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 04 Ebrill 2024 64 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 04 Ebrill 2024 64 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 08 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 08 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 29 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 29 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 16 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 16 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
271 South Lambeth Road
LONDON
SW8 1UH
Ffôn:
07919 534207
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael