SCHOOL ROAD HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide education of persons under the age of 25 who are resident in the Diocese of Gloucestershire.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 24 Mehefin 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID JACKMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
PETER JOHN AYLOTT | Ymddiriedolwr | 27 April 2025 |
|
|||||
June Pearce | Ymddiriedolwr | 22 May 2024 |
|
|
||||
Peter John Ryan | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|||||
Jennifer Mary Downes Mrs | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|||||
Helen Mary Hart Mrs | Ymddiriedolwr | 22 May 2019 |
|
|
||||
Rev GRAHAM PHILIP BOWKETT | Ymddiriedolwr | 25 September 2018 |
|
|
||||
DILYS JONES | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.66k | £7.81k | £7.83k | £8.06k | £8.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.45k | £1.07k | £3.46k | £5.35k | £5.72k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 23 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 05 Mawrth 2024 | 29 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 09 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 05 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 09 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 20TH AUGUST 1872 SCHEME OF 5TH JULY 1983 AS VARIED BY SCHEME OF 17 OCTOBER 1995, AS AMENDED ON THE 28TH FEBRUARY 2005 BY A RESOLUTION PASSED UNDER THE PROVISIONS OF SECTION 74(2)(C) OF THE CHARITIES ACT 1993
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE EITHER (A) RESIDENT IN THE PARISH OF CHARLTON KINGS OR (B) ORDINARILY RESIDENT IN THE BOROUGH OF CHELTENHAM AND HAVE, IN THE OPINION OF THE TRUSTEES, STRONG LINKS WITH THE PARISH CHURCH OF ST MARY, CHARLTON KINGS, AND WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE HAVING REGARD TO THE PRINCIPLES AND DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
CHARLTON KINGS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
St. Marys Parish Centre
New Street
Charlton Kings
CHELTENHAM
Gloucestershire
GL53 8JJ
- Ffôn:
- 07971 675169
- E-bost:
- theschoolroadhalltrust@yahoo.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window