WHITWELL VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Village Hall. Available for hire on a session (morning, afternoon and evening) basis, for a variety of activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2024
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Gweithgareddau Crefyddol
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 04 Hydref 1983: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Watts | Cadeirydd | 20 February 2017 |
|
|
||||
Darren Nice | Ymddiriedolwr | 22 March 2024 |
|
|
||||
Robert James Russell | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Susan Carole Lacey | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Lucy Cooke | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
MRS SUE DAY | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Deborah Root | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
Christine Halpin | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
||||
MARTIN HATTON | Ymddiriedolwr | 04 February 2013 |
|
|
||||
PATRICK J HALPIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIE ELIZABETH LAMBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
GRANT CHAMBERLAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | 31/10/2023 | 31/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.46k | £19.81k | £3.93k | £4.78k | £5.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.01k | £2.53k | £16.43k | £6.23k | £5.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2024 | 04 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2023 | 23 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2021 | 11 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2020 | 09 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22ND JUNE 1983
Gwrthrychau elusennol
FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF WHITWELL AND NITON IN THE ISLE OF WIGHT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETING, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECRETION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
WHITWELL NITON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 PARADISE COTTAGES
SOUTHFORD LANE
WHITWELL
VENTNOR
PO38 2QJ
- Ffôn:
- 01983 731063
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window