ymddiriedolwyr WHITWELL VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 287140
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anne Watts | Cadeirydd | 20 February 2017 |
|
|
||||
Susan Carole Lacey | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Robert James Russell | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Lucy Cooke | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
MRS SUE DAY | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Linda Jean Wadey | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Deborah Root | Ymddiriedolwr | 29 January 2019 |
|
|
||||
Christine Halpin | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
||||
MARTIN HATTON | Ymddiriedolwr | 04 February 2013 |
|
|
||||
GRANT CHAMBERLAIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARIE ELIZABETH LAMBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICK J HALPIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.