Hanes ariannol THE LORD BRAYBROOKE CHARITABLE FOUNDATION

Rhif yr elusen: 287181
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £1 £2 £5 £4 £2
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A