ymddiriedolwyr GRENADIER GUARDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 287265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt Col Guy Robert Denison-Smith | Ymddiriedolwr | 20 April 2024 |
|
|
||||||
Major General James Maurice Hannan Bowder OBE | Ymddiriedolwr | 18 June 2022 |
|
|||||||
Charles Albury George Bennett | Ymddiriedolwr | 02 June 2020 |
|
|||||||
General Sir Charles Walker KCB, DSO | Ymddiriedolwr | 03 August 2017 |
|
|||||||
Lieutenant General Sir George Pemberton Ross Norton KCVO CBE | Ymddiriedolwr | 21 March 2015 |
|
|||||||
The Earl of Derby | Ymddiriedolwr | 21 March 2015 |
|
|||||||
BRIGADIER DAVID MADDAN | Ymddiriedolwr | 21 March 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.