Hanes ariannol TOWER HAMLETS LAW CENTRE
Rhif yr elusen: 287282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £598.89k | £525.03k | £554.79k | £637.19k | £624.98k | |
|
Cyfanswm gwariant | £452.85k | £486.06k | £548.62k | £566.87k | £623.23k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £104.55k | £61.06k | £32.20k | £38.33k | £61.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £144.59k | £120.96k | £155.97k | £149.13k | £130.58k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £193.79k | £181.88k | £194.51k | £273.70k | £322.23k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £404.98k | £342.83k | £360.19k | £363.47k | £301.94k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £124 | £315 | £91 | £23 | £810 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £452.85k | £486.06k | £548.62k | £566.87k | £623.23k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.10k | £0 | £3.45k | £3.45k | £3.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.