Dogfen lywodraethu THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH
Rhif yr elusen: 287287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 26 MAY 1983 AMENDED 7 JUNE 1983, 13 JANUARY 1996, 8TH SEPTEMBER 2003 AND 12TH DECEMBER 2003. as amended on 27 Jun 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE AND ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN THE EFFICIENT FUNCTIONING OF THE NATIONAL AND INTERNATIONAL ECONOMY BY CONDUCTING AND PROMOTING STUDIES AND RESEARCH INTO OPEN ECONOMIES AND THE RELATIONS BETWEEN THEM
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.