Ymddiriedolwyr THE CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH
Rhif yr elusen: 287287

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROF SIR CHARLES RICHARD BEAN | Cadeirydd | 01 September 2014 |
|
|
||||
Dr Francis Bloch | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Klaus Regling | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Dr Ferdinando Giugliano | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Governor Signe Krogstrup | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Olivier Garnier | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Jean-Pierre Landau | Ymddiriedolwr | 01 June 2021 |
|
|
||||
Andrew David Woosey | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Professor Patrick Honohan | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
John Anthony Fingleton | Ymddiriedolwr | 28 July 2015 |
|
|
||||
BRONWYN NANETTE CURTIS | Ymddiriedolwr | 07 July 2015 |
|
|
||||
Anthony Venables | Ymddiriedolwr | 13 November 2013 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.