Hanes ariannol THE SOCIETY OF LONDON RAGAMUFFINS BENEVOLENT FUND
Rhif yr elusen: 287350
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.48k | £13.76k | £16.98k | £16.76k | £16.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.26k | £16.30k | £15.95k | £16.41k | £18.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £16.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £1 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.