THE DOVE TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
ASSISTS CHARITIES, CHARITABLE ORGANISATIONS, AND APPEALS WITH MANY ASPECTS OF THEIR ORGANISATION, ADMINISTRATION,SERVICE DELIVERY, PROVIDES INFORMATION, ADVICE,HELP, AND GIVING FACILITIES VIA CHARITYGIVING.CO.UK.HELPS GOOD CAUSES ACHIEVE THEIR GOALS, WITH PROMOTION AND FUNDRAISING ONLINE ETC. IT RUNS BRYAN GUNN'S APPEAL, HELPING FAMILIES WITH ISSUES AROUND LEUKAEMIA AND CANCER, AND RESEARCHES.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2012
Cyfanswm incwm:
£3,274,637
Roddion a chymynroddion | £3.20m | |
Weithgareddau elusennol | £23.31k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £48.44k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,163,356
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £3.14m | |
Arall | £0 |
£38,062 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £27.86k | |
Gwariant elusennol | £3.14m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £111.28k |
Codi arian a Arall Gwariant | £27.86k | |
Gwariant elusennol | £3.14m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £149.34k |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 1983: Cofrestrwyd
- 30 Mawrth 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- BRYAN GUNN'S LEUKAEMIA APPEAL (Enw gwaith)
- CHARITYGIVING.CO.UK (Enw gwaith)
- THE DOVE TRUST UK CHARITY GIVING (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2007 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £692.27k | £896.08k | £1.14m | £1.95m | £3.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £487.44k | £898.32k | £960.85k | £1.89m | £3.16m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £649.44k | £796.53k | £1.08m | £1.91m | £3.20m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £81.43k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £13.71k | £0 | £63.46k | £46.46k | £23.31k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £29.12k | £18.13k | £830 | £312 | £48.44k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £479.33k | £774.22k | £930.91k | £1.76m | £3.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £4.00k | £4.00k | £4.00k | £7.20k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £712.80k | £1.62m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £71.86k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 05/04/2007 | 05/04/2009 | 05/04/2010 | 05/04/2011 | 05/04/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.09k | £841 | £631 | £474 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £71.98k | £73.39k | £76.36k | £12.41k | £150.03k | |
|
Cyfanswm asedau | £542.24k | £452.87k | £486.16k | £752.39k | £688.48k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £52.77k | £44.24k | £38.55k | £34.90k | £12.47k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | |||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | |||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | |||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | |||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | |||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | |||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2019 | |||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2019 |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 16TH JUNE 1983
Gwrthrychau elusennol
SUCH CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES WITH THE CONSENT OF THE SETTLOR DURING HIS LIFE SHALL IN THEIR DISCRETION FROM TIME TO TIME THINK FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window