Hanes ariannol SOUTH WOODHAM FERRERS DISTRICT GUIDES

Rhif yr elusen: 287436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.77k £23.74k £15.12k £19.03k £13.12k
Cyfanswm gwariant £11.97k £9.33k £19.11k £21.52k £14.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £19.77k N/A N/A N/A