ECHO (EVELINA CHILDREN'S HEART ORGANISATION)
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Supports children treated at the Evelina Children's Hospital (and clinics visited by Evelina Cardiologists), principally for Congenital Heart Defects, as well as their parents/carers/close family. Provide information, friendship, support when parents feel alone or need advice. Advocacy provides patient voice to help Guys & St Thomas's NHS Trust shape services for CHD.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 November 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
Llywodraethu
- 09 Mai 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1146494 EVELINA CHILDREN'S HEART ORGANISATION LIMITED
- 19 Gorffennaf 1983: Cofrestrwyd
- 09 Mai 2012: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2008 | 31/01/2009 | 31/01/2010 | 31/01/2011 | 30/11/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.98k | £65.35k | £124.88k | £155.89k | £177.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.57k | £71.88k | £116.55k | £128.45k | £124.13k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2011 | 03 Mai 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2011 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2011 | 21 Awst 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2011 | 08 Gorffennaf 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2010 | 27 Awst 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2010 | 31 Awst 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2009 | 02 Gorffennaf 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2009 | 17 Gorffennaf 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15TH JUNE 1983 AS AMENDED ON 21 MAY 2002 AND 11TH MAY 2004
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE CHILDREN AND OTHERS WHO ARE SICK CONVALESCENT, HANDICAPPED OR DISABLED PRINCIPALLY FROM HEART DISORDERS AND WHO ARE EITHER PATIENTS OR FORMER PATIENTS OF THE EVELINA CHILDREN'S HOSPITAL WITHIN GUY'S AND ST THOMAS HOSPITAL TRUST, OR WHO ARE RECEIVING TREATMENT AT CLINICS VISITED BY THE TRUSTS PAEDIATRIC CARDIOLOGISTS.
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF THE GUY'S HOSPITAL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window