WHITEFRIARS FIRST AND MIDDLE SCHOOL PRIVATE FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
No activities. We work on a donation basis from parents to pay for school trips
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Harrow
Llywodraethu
- 21 Gorffennaf 1983: Cofrestrwyd
- 17 Mehefin 2015: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.30k | £6.84k | £6.55k | £10.63k | £14.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.63k | £6.47k | £6.83k | £10.86k | £14.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2014 | 04 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2013 | 04 Rhagfyr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2012 | 28 Medi 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2011 | 08 Rhagfyr 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1ST MARCH 1983
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT WHITEFRIARS FIRST AND MIDDLE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF SUCH FACILITIES FOR EDUCATION AT WHITEFRIARS FIRST AND MIDDLE SCHOOL NOT PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY.
Maes buddion
IN PRACTICE IN THE CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window