THE PHOENIX GARDEN
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide and maintain (or assist in the provision and maintenance of) public gardens and open spaces for the use and benefit of the inhabitants of Covent Garden and others, in the interest of social welfare and with the object of improving conditions of life for the said inhabitants and others and to create and maintain suitable habitats to support and encourage wildlife.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Camden
- Dinas Westminster
Llywodraethu
- 12 Tachwedd 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1178847 THE PHOENIX GARDEN
- 22 Gorffennaf 1983: Cofrestrwyd
- 12 Tachwedd 2024: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- PHOENIX GARDEN (Enw gwaith)
- THE COVENT GARDEN OPEN SPACES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £60.83k | £3.14k | £5 | £5.15k | £7.60k | |
|
Cyfanswm gwariant | £96.06k | £12.90k | £27.65k | £31.24k | £41.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Chwefror 2024 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 22 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 10 Mawrth 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | 163 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 23RD MARCH 1982 AS AMENDED 20 NOVEMBER 2006
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND MAINTAIN (OR ASSIST IN THE PROVISION AND MAINTENANCE OF) PUBLIC GARDENS AND OPEN SPACES FOR THE USE AND BENEFIT OF THE INHABITANTS OF COVENT GARDEN AND OTHERS, IN THE INTEREST OF SOCIAL WELFARE AND WITH THE OBJECT OF IMPROVING CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS AND OTHERS AND TO CREATE AND MAINTAIN SUITABLE HABITATS TO SUPPORT AND ENCOURAGE WILDLIFE
Maes buddion
COVENT GARDEN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window