THE CHRISTIAN CHILDREN'S FUND OF GREAT BRITAIN

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Receive legacies and apply those legacies to charitable activities in accordance with the terms under which they were received.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Plant/pobl Ifanc
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 25 Gorffennaf 1983: Cofrestrwyd
- CCFGB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Katanu Mwosa | Ymddiriedolwr | 19 September 2022 |
|
|||||
Amanda Griffith | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 17 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 21 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8TH JULY 1983 AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTION PASSED ON 7TH DECEMBER 1988 AND 29 APRIL 1997 & 18TH DECEMBER 2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 OCT 2016
Gwrthrychau elusennol
(1) TO RELIEVE CHILD POVERTY AND HARDSHIP ANYWHERE THROUGHOUT THE WORLD AND TO PROMOTE THE CARE, DEVELOPMENT OR EDUCATION OF NEEDY CHILDREN, ANYWHERE THROUGHOUT THE WORLD, IRRESPECTIVE OF THEIR RELIGION, SEX OR RACE OR NATIONAL ORIGIN FOR THE PURPOSE OF PROVIDING FOR THE HEALTHY GROWTH, DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN OTHERWISE LACKING BASIC NECESSITIES IN ACCORDANCE WITH THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD AND THE UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF TH CHILD (1959) AND TO PROMOTE AND OBSERVANCE OF THAT CONVENTION AND DECLARATION. (2) THE FURTHERANCE OF CHARITABLE PURPOSES WHICH RELIEVE OR COMBAT MALNUTRITION, HUNGER, DISEASE, SICKNESS, POVERTY OR DISTRESS ANYWHERE THROUGHOUT THE WORLD, (3) AND SUBJECT THERETO TO CARRY ON SUCH OTHER CHARITABLE ACTIVITIES AS THE COMPANY MAY DETERMINE.
Maes buddion
WORLDWIDE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Christian Childrens Fund of GB
75 King William Street
LONDON
EC4N 7BE
- Ffôn:
- 02077492490
- E-bost:
- info@familyforeverychild.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window