Hanes ariannol HANHAM TODDLERS PRESCHOOL

Rhif yr elusen: 287553
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2017 31/08/2018 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021
Cyfanswm Incwm Gros £263.87k £330.23k £325.50k £277.65k £296.64k
Cyfanswm gwariant £265.34k £327.64k £312.05k £256.09k £294.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £197.46k N/A £274.22k £231.88k £250.62k