PREMIER CHRISTIAN MEDIA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promotion of the Christian religion through radio broadcast, magazine publication, online activity and events. Support of all those in need through a Lifeline telephone service. Encouragement and support for the church in the use of new media. Campaigning on single-issues which are of concern to Christians and the church.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£11,176,707
Roddion a chymynroddion | £8.54m | |
Weithgareddau elusennol | £2.60m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £0 | |
Arall | £38.44k |
Cyfanswm gwariant:
£10,949,355
Codi arian | £1.62m | |
Weithgareddau elusennol | £9.33m | |
Arall | £0 |
£43 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.62m | |
Gwariant elusennol | £9.33m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £227.35k |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.62m | |
Gwariant elusennol | £9.33m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £227.40k |
Pobl

101 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
132 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 29 Mehefin 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1148163 PEOPLES MINISTRIES
- 16 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1055406 THE SANCTUARY CHARITABLE TRUST
- 11 Hydref 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1178711 NORTH SHIELDS CHRISTIAN FELLOWSHIP
- 01 Chwefror 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 515572 JEZREEL NEW TESTAMENT CHURCH
- 08 Awst 1983: Cofrestrwyd
- THE CHRISTIAN MEDIA TRUST (Enw blaenorol)
- THE LUIS PALAU MISSION TO LONDON (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonathan Templeman | Ymddiriedolwr | 18 July 2023 |
|
|
||||
Duncan Hugh Barclay | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|||||
MARK GERALD SPELMAN | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|||||
The Lady Andrea Lenzie | Ymddiriedolwr | 18 October 2022 |
|
|
||||
Rev Jillian Louise Calland Duff | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Emmanuel Mbakwe | Ymddiriedolwr | 23 February 2021 |
|
|
||||
Graeme Potts | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
ANTHONY COOMBS | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|||||
Sandy Muirhead | Ymddiriedolwr | 05 February 2018 |
|
|
||||
Dominic Schofield | Ymddiriedolwr | 20 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.97m | £10.79m | £10.51m | £11.66m | £11.18m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.88m | £9.87m | £10.74m | £11.60m | £10.95m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.52m | £8.08m | £7.72m | £8.99m | £8.54m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £31.59k | £0 | £38.02k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.42m | £2.55m | £2.42m | £2.63m | £2.60m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.15k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £158.70k | £324.71k | £42.45k | £38.44k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £343.69k | £49.33k | £120.80k | £441.95k | £253.90k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £12.88m | £6.88m | £8.70m | £9.77m | £9.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £994.84k | £2.99m | £2.04m | £1.83m | £1.62m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £96.83k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £63.89k | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £145.51k | £219.42k | £258.14k | £277.71k | £368.88k | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £2.80k | £4.86k | £5.35k | £6.53k | £6.58k | |
|
Cyfanswm asedau | £1.65m | £2.90m | £2.40m | £2.56m | £2.59m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.23m | £1.63m | £1.40m | £1.51m | £1.41m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 20 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 25 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 15 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28TH JULY 1983 AS AMENDED ON MARCH 6 2000. AS AMENDED ON 10 FEB 2004 AS AMENDED ON 08 OCT 2024 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 06 MAR 2025
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE FOR THE PUBLIC BENEFIT AND SPECIFICALLY RESTRICTED TO THE PROMOTION OF THE CHRISTIAN FAITH IN PARTICULAR, BUT NOT EXCLUSIVELY, BY PRODUCING AND DISSEMINATING CONTENT WHICH DELIVERS THE MESSAGE OF THE CHRISTIAN FAITH VIA RADIO, DIGITAL AND PRINT MEDIA CHANNELS AND EVENTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Premier
Unit 6
April Court
Sybron Way
CROWBOROUGH
East Sus
- Ffôn:
- 02073161350
- E-bost:
- premier@premier.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window