WOKING MUSIC FESTIVAL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE CHARITY ENCOURAGES THE PARTICIPATION AND FURTHERS THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS OF MUSIC, SPEECH AND DRAMA. THE CHARITY HOLDS A FESTIVAL COMPETITION EACH YEAR IN CLASSES COVERING CHORAL, INSTRUMENTAL, PIANO, SPEECH AND VOCAL SKILLS AND PROMOTES THE ANNUAL WOKING YOUNG MUSICIAN COMPETITION CONCERT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Surrey
Llywodraethu
- 06 Awst 2018: y derbyniwyd cronfeydd gan 278937 WOKING CONCERT SOCIETY
- 05 Tachwedd 1983: Cofrestrwyd
- WOKING YOUNG MUSICIAN (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRISTINE LOOSEMORE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Fei Jia | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Sangeeta Saran | Ymddiriedolwr | 09 May 2023 |
|
|
||||
KUMI SMITH-GORDON | Ymddiriedolwr | 21 March 2023 |
|
|||||
Jennifer Jane Elizabeth Burrows | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|||||
Tara Thomas | Ymddiriedolwr | 22 March 2022 |
|
|
||||
John Loosemore | Ymddiriedolwr | 15 May 2018 |
|
|
||||
Pat Sellers | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
||||
SUSAN NICHOLS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALISON GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEL SMITH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PENELOPE DAVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALAN RAPLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.12k | £3.59k | £8.15k | £11.66k | £11.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.94k | £4.03k | £10.71k | £11.24k | £10.95k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 5TH MAY 1981, AS AMENDED 29TH MAY 2001, 14TH FEBRUARY 2002, AND 16TH OCTOBER 2003.
Gwrthrychau elusennol
TO ENCOURAGE THE PARTICIPATION AND FURTHER THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN ARTS IN MUSIC, SPEECH AND DRAMA.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Coach House
4 Alison Close
Woking
Surrey
GU21 4BT
- Ffôn:
- 01483768336
- E-bost:
- info@wokingmusicfestival.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window