Hanes ariannol KHOJA SHIA ITHNA-ASHRI (SOUTH LONDON) JAMAAT
Rhif yr elusen: 287686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £829.37k | £756.41k | £3.93m | £1.91m | £1.32m | |
|
Cyfanswm gwariant | £647.06k | £631.00k | £632.35k | £888.06k | £912.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £387.98k | £327.80k | £3.59m | £1.52m | £795.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £329.38k | £303.16k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £250.21k | £289.05k | £291.10k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £84.75k | £89.75k | £93.88k | £90.08k | £115.89k | |
|
Incwm - Arall | £27.26k | £35.70k | £1.93k | £16.22k | £121.38k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £647.06k | £631.00k | £622.88k | £873.56k | £902.27k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £9.47k | £14.51k | £9.85k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £3.81k | £3.00k | £43.57k | £24.79k | £20.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £7.84k | £7.27k | £8.24k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.